Montanuniversität
Organisation: Universität
Aktivitäten
- 2016
Normungsausschuss ÖGzfP (Externe Organisation)
Beata Oswald-Tranta (Mitglied)
1 Jan. 2016 → 1 Jan. 2020Aktivität: Mitgliedschaft › Komiteemitglied
Senat
Paul O'Leary (Mitglied)
1 Jan. 2016 → 30 Jan. 2019Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
Stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für Physik
Christian Teichert (Vorsitzende)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
Studiengangsbeauftragter
Paul O'Leary (Vorsitzende)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
Surface & coatings technology (Surface and coatings technology) (Zeitschrift)
Robert Franz (Peer Reviewer)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten › Tätigkeit als Peer Reviewer
Vacuum (Zeitschrift)
Robert Franz (Peer Reviewer)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten › Tätigkeit als Peer Reviewer
Vizestudiendekan der Montanuniversität Leoben
Oskar Paris (Vorsitzende)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
wissenschaftlichen Beirates des „Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Technologien FIT
Oskar Paris (Mitglied)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
Österreichischer “Observer” beim ESRF Council
Oskar Paris (Vorsitzende)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe
österreichischen Nationalkomitees für Kristallographie
Oskar Paris (Mitglied)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016Aktivität: Sonstige › Externes akademisches Engagement - Tätigkeit in einem nationalen/internationalen wiss. Komitee/Arbeitsgruppe